Juízes(as) de Direito titulares
Linha do tempo de Juízes(as) de Direito titulares | |
NOME |
BIÊNIO |
Ferdinando Serejo Sousa |
19.12.2023 - 19.12.2025 |
Angelo Antonio Alencar dos Santos |
01.03.2023 - 01.03.2025 |
André Bogea Pereira Santos |
16.12.2021 – 16.12.2023 |
Cristiano Simas de Sousa |
23.02.2021 – 23.02.2023 |
Lavínia Helena Macêdo Coêlho |
18.12.2019 – 18.12.2021 |
José Gonçalo de Sousa Filho |
15.10.2019 – 19.10.2021 |
Julio César Lima Praseres |
18.12.2017 – 18.12.2019 |
Itaércio Paulino da SIlva |
19.09.2017-19.09.2019 |
Kátia Coelho de Sousa Dias |
15.09.2015 – 15.09.2017 |
Sebastião Joaquim Lima Bonfim |
11.09.2015 – 11.09.2017 |
Alice de Sousa Rocha |
09.12.2013 – 09.12.2015 |
Maria José França Ribeiro |
08.11.2013 – 08.11.2015 |