Desembargadores(as) titulares
Linha do tempo de Desembargadores(as) titulares | |
NOME |
BIÊNIO |
Paulo Sérgio Velten Pereira |
30.04.2024 – 30.04.2026 |
José Gonçalo de Sousa Filho |
01.03.2023 – 01.03.2025 |
José Luiz Oliveira de Almeida |
19.05.2022- 11.04.2024 |
Ângela Maria Morales Salazar |
01.03.2021 – 28.02.2023 |
José Joaquim Figueiredo Dos Anjos |
19.05.2020 – 19.05.2022 |
Tyrone José Silva |
26.02.2019 – 26.02.2021 |
Cleones Carvalho Cunha |
18.12.2017 – 16.05.2020 |
Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe |
23.02.2017 – 23.02.2019 |
Raimundo José Barros de Sousa |
17.12.2015 – 17.12.2017 |
Lourival de Jesus Serejo Sousa |
25.02.2015 – 25.02.2017 |
Antonio Pacheco Guerreiro Júnior |
19.12.2013 – 19.12.2015 |